吉林省3人被查
白城市原芦苇局党组书记、局长
白城市原芦苇局党组书记、局长李强涉嫌严重违纪违法,目前正接受白城市纪委监委纪律审查和监察调查。
李强简历
李强,男,汉族,1963年12月出生,吉林白城人,1986年7月参加工作,1991年11月加入中国共产党,在职研究生学历。
1997年7月,任白城市畜牧局畜牧兽医科科长;
2000年2月,任白城市畜牧科学研究所党总支书记、所长;
2005年10月,任白城市牧业管理局副局长、畜牧研究院院长;
2005年12月,任白城市牧业管理局副局长;
2009年7月,任白城市畜牧业管理局副局长;
2012年7月,任白城市芦苇局党组书记、局长;
2021年4月,任白城市芦苇局党组书记、局长、一级调研员;
2022年8月,免去白城市芦苇局党组书记、局长职务。
中国石油天然气有限公司吉林省吉原石油天然气开发有限责任公司董事姜云河涉嫌严重违纪违法,目前中国石油天然气集团有限公司纪检监察组正对其进行纪律审查,经吉林省监委指定管辖,白城市监委正对其进行监察调查。
姜云河简历
姜云河,男,汉族,1965年12月生,吉林扶余人,1987年7月参加工作,1995年5月加入中国共产党,在职大专学历。
2001年5月至2002年3月,任吉林石油集团公司工程建设监理公司副经理;
2002年3月至2003年11月,任吉林石油集团公司工程建设监理(承包)有限公司经理兼党委书记;
2003年11月至2004年11月,任吉林石油集团公司工程建设监理有限公司经理;
2004年11月至2004年12月,任吉林石油集团公司矿区工程建设项目管理部经理兼工程建设监理有限责任公司经理;
2004年12月至2005年10月,任吉林石油集团公司矿区工程建设项目管理部经理;
2005年10月至2008年7月,任吉林石油集团公司建设公司经理;
2008年7月至2012年12月,任吉林油田公司建设公司党委副书记、经理;
2012年12月至2013年4月,吉林油田公司建设公司待安排;
2013年4月至2016年1月,任吉林油田公司矿区燃气管理服务公司党委副书记、经理;
2016年1月至2016年4月,任吉林油田公司住房建设管理办公室主任、“四供一业”移交项目部经理,兼矿区燃气管理服务公司党委副书记、经理;
2016年4月至2019年3月,任吉林油田公司住房建设管理办公室主任、“四供一业”移交项目部经理;
2019年3月至2020年6月,任吉林油田公司松原市吉油房地产开发有限责任公司(住房建设管理办公室)执行董事、经理,住建办主任,“四供一业”移交项目部经理;
2020年6月至今,任吉林省吉原石油天然气开发有限责任公司董事。
据靖宇县纪委监委消息:靖宇县实验小学党支部书记、校长彭照森涉嫌“学生餐”方面严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
彭照森简历
彭照森,男,汉族,1970年2月出生,山东临清人,1990年7月参加工作,1998年6月加入中国共产党,大学学历。
2003年3月,任靖宇县第七中学政教处主任;
2003年8月,任靖宇县三道湖镇兴大希望学校副校长(主持工作);
2005年8月,任靖宇县靖宇镇保安希望小学校长;
2013年3月,任靖宇县靖宇镇保安希望小学党支部书记、校长;
2013年7月,任靖宇县靖宇镇明德小学党支部书记、校长;
2018年1月,任靖宇县实验小学党支部书记、校长。
- END -
内容来源 | 廉洁白城 清风白山
内容审核 | 邹昆仑
新媒体编辑 | 茉莉风